KRS 0000121027
REGON09126061200000
NazwaCUKROWNIA "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCUKROWNIA "KRUSZWICA"
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 19 sty 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, 38/40, KRUSZWICA, 88-150, KRUSZWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7600000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1583Z PRODUKCJA CUKRU #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCHBEATA MATYJASIK
Prokurent
2002-07-01
2004-01-19
ŁĄCZNA
JERZY PILARSKI
Prokurent
2002-07-01
2004-01-19
ŁĄCZNA
MARIUSZ KALISZEWSKI
Prokurent
2003-04-14
2004-01-19
ŁĄCZNA
ANDRZEJ GAZICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-01-19
HENRYK SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-01-19
JANUSZ WĘGIEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-03-17
PIOTR MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2003-03-17
STEFAN PŁOTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2004-01-19
MAREK ZARĘBA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2004-01-19
DOROTA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2004-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LECH SOBECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2003-03-17
MARIUSZ KALISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2003-03-17
STANISŁAW PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-17
2004-01-19
2002-07-01
2004-01-19
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-01
2004-01-19
CUKROWNIA "KRUSZWICA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-01
2004-01-19
NIEPODLEGŁOŚCI, 38/40, KRUSZWICA, 88-150, KRUSZWICA, POLSKA
2002-07-01
2004-01-19
0141A - KONTRAKTACJA I SKUP BURAKÓW CUKROWYCH
2002-07-01
2004-01-19
1583Z - PRODUKCJA CUKRU, MELASY I WYSŁODKÓW ORAZ INNYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH I POCHODNYCH BRANŻY ROLNO SPOŻYWCZEJ
2002-07-01
2004-01-19
4010A - PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ
2002-07-01
2004-01-19
4010B - USŁUGI W ZAKRESIE PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ INNE W OPARCIU O POSIADANĄ BAZĘ
2002-07-01
2004-01-19
5136Z - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (W TYM EKSPORT I IMPORT) W ZAKRESIE PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ W ZAKRESIE INNYCH SUROWCÓW I ARTYKUŁÓW ROLNYCH, SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie