KRS 0000116024
REGON03022268000000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CRH SMAKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CRH SMAKPOL" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 10 cze 2002 (22 lata temu) 10 cze 2002
Data usunięcia 28 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARTACZNA, 5, PARCZEW, 21-200, PARCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1572000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2002-06-10
2002-09-16
493 UDZIAŁÓW- ŁĄCZNA WARTOŚĆ 147.900 ZŁ.
43090628800000
Wspólnik
2002-09-16
2009-12-28
5236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1570800,00 ZŁ
43123896600000
Wspólnik
2002-12-19
2003-03-20
1.406 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 421.800 ZŁ
43090628800000
SEBASTIAN PODKAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2003-03-20
STANISŁAW KONDRASIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2003-03-20
WOJCIECH EMINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-10
2003-03-20
STANISŁAW GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2004-09-22
WIESŁAW SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2004-09-22
BEATA SYGOCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2009-12-28
IRENEUSZ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-22
2009-12-28
SŁAWOMIR ROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-22
2009-12-28
STEFAN SUSZEK
Powiernik
2005-04-27
2009-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A TAKŻE PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
WIESŁAW CZARNACKI
PREZES
2002-06-10
2003-10-29
ANTONI MARIAN ZWOIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-06-10
2003-10-29
JERZY KOTUŁA
PREZES
2003-10-29
2004-07-04
TOMASZ PACHOCKI
PREZES
2004-07-04
2004-09-22
DARIUSZ MAREK KRIEGER
PREZES
2004-09-22
2009-12-28
2002-06-10
2009-06-15
ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CRH SMAKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie