KRS 0000111264
REGON27381208300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I MONTAŻOWYCH "KARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I MONTAŻOWYCH "KARBUD"
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 27 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 528, ŁUKAWIEC, 36-004, ŁĄKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOLESZEK ANTONI WANIEK
Wspólnik
2002-05-09
2005-05-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 PLN
BOGDAN TOMASZ NAMIOTA
Wspólnik
2002-05-09
2005-05-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 PLN
JULIAN OLENIACZ
Wspólnik
2005-05-16
2018-02-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 60.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LESZEK ANTONI WANIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-09
2005-05-16
BOGDAN TOMASZ NAMIOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-09
2005-05-16
JULIAN OLENIACZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-16
2014-03-19
2002-05-09
2005-05-16
JASNOGÓRSKA, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie