KRS 0000047466
NIP7250010575
REGON00128823300000
NazwaCDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCDC
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOLKA ŚWIDNICKIEGO, 27, ŁÓDŹ, 92- 412, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1583Z PRODUKCJA CUKRU #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1587Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1588Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJRADOSŁAW PASTUSIAK
Wspólnik
2001-09-27
2008-08-25
53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁOTYCH
MONIKA PASTUSIAK
Wspólnik
2001-09-27
2008-08-25
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
JULIAN OLENIACZ
Wspólnik
2008-08-25
2021-02-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
KATARZYNA PASTUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2003-11-06
KRYSTYNA PASTUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2003-11-06
WOJCIECH PASTUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2003-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
ANNA IGNAR ORŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2002-03-13
RADOSŁAW PASTUSIAK
WICEREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2003-11-06
RADOSŁAW PASTUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2008-08-25
MONIKA PASTUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2002-03-13
MONIKA PASTUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2003-11-06
JULIAN OLENIACZ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-25
2020-07-10
2001-09-27
2003-11-06
PRZYBYSZEWSKIEGO, 99, ŁÓDŹ, 93-126, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie