KRS 0000009131
NIP8942683954
REGON93266754700000
Nazwa"APTI - MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Krótka nazwa"APTI - MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-309, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCHFRANCISZEK PODGÓRSKI
Wspólnik
2001-04-24
2001-08-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
URSZULA SZCZEPAŃSKA
Wspólnik
2001-04-24
2001-08-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
LESZEK JANOWSKI
Wspólnik
2001-04-24
2001-08-27
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
JOLANTA DOLATA
Wspólnik
2001-08-27
2002-06-24
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500ZŁ. (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DOROTA POMIANOWSKA
Wspólnik
2001-08-27
2002-06-24
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500ZŁ. (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DOMINIK MARCINIAK
Wspólnik
2001-08-27
2002-06-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW POKORA
Wspólnik
2001-08-27
2002-06-24
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ GABRIEL DUDEK
Wspólnik
2002-06-24
2018-11-21
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JULIAN OLENIACZ
Wspólnik
2018-11-21
2020-02-27
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA MARCZYŃSKA SARUL
Wspólnik
2001-04-24
2001-08-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, - USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI - SAMODZIELNIE, - USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICY - SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
FRANCISZEK PODGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2001-08-27
ZENON MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-27
2002-06-24
PAWEŁ GABRIEL DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-24
2020-02-27
2001-04-24
2020-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-24
2020-02-27
"APTI - MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
2001-04-24
2020-02-27
FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-309, WROCŁAW, POLSKA
2001-04-24
2020-02-27
523 - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
2001-04-24
2020-02-27
5231Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2001-04-24
2020-02-27
5232Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
2001-04-24
2020-02-27
5233Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie