KRS 0000174504
REGON19294459700000
Nazwa"DIPLOMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIPLOMAT
Data rejestracji 24 wrz 2003 (21 lat temu) 24 wrz 2003
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 528, ŁUKAWIEC, 36-004, ŁĄKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPIOTR PRZEMYSŁAW JEDNASZEWSKI
Wspólnik
2003-09-24
2008-02-15
100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 50.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ JAN GOŁĄB
Wspólnik
2008-02-15
2018-02-02
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
PIOTR PRZEMYSŁAW JEDNASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2008-02-15
MAGDALENA DOROTA JEDNASZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2005-04-15
IZABELA KUSZNIERSKA BIEŃKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2004-03-29
JUSTYNA MARIA KASPROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-29
2005-04-15
JUSTYNA MARIA KASPROWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-15
2007-06-19
MARIOLA MARZENA JASKÓŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-15
2007-06-19
DARIUSZ JAN GOŁĄB
PREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2013-10-23
2003-09-24
2004-07-09
PORTOWA, 5, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2004-07-09
2005-04-15
ŚLĄSKA, 53, GDYNIA, 81-304, GDYNIA, POLSKA
2005-04-15
2007-06-19
ABRAHAMA, 6, GDYNIA, 81-352, GDYNIA, POLSKA
2007-06-19
2008-02-15
MICKIEWICZA, 20, GDAŃSK, 80-425, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie