KRS 0000110867
NIP8970008489
REGON00141391600000
NazwaCG WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCG WARSZAWA
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4928142,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8970008489
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAGDALENA SOBIESIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2007-06-25
ALICJA GŁADYSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-23
2007-06-25
ARMIN KARU
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2022-10-26
ANDRI AVILA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2009-12-10
MART RELVE
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2009-12-10
KRISTI OJAKÄÄR
Członek Organu Nadzoru
2009-12-10
2013-01-29
INDREK JÜRGENSON
Członek Organu Nadzoru
2009-12-10
2013-01-29
MADIS JÄÄGER
Członek Organu Nadzoru
2013-01-29
2019-01-14
ROMAN MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2002-12-23
WALDEMAR PRUSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2002-12-23
RYSZARD KAZIMIERZ SOBIESIAK
Wspólnik
2002-05-09
2007-06-25
1.642.714 (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.642.714,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE ZŁOTYCH)
JÓZEF MATKOWSKI
Wspólnik
2002-05-09
2005-11-29
1.642.714 (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.642.714,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE ZŁOTYCH)
JACEK JARECKI
Wspólnik
2002-05-09
2002-07-11
833.666 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 833.666 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) ZŁOTYCH
MAGDALENA SOBIESIAK
Wspólnik
2002-07-11
2007-06-25
1.642.714 (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.642.714,00ZŁ (SŁOWNIE:JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE ZŁOTYCH)
MAREK SOBIESIAK
Wspólnik
2005-11-29
2016-02-03
19.560 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 985.628,40 (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM ZŁOTYCH CZTERDZIEŚCI GROSZY)
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Wspólnik
2007-06-25
2019-01-17
32.600 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.642.714 (JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-06-25
2022-10-26
32.600 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.642.714 (JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) ZŁOTYCH
14012291500000
Wspólnik
2007-06-25
2022-10-26
32600 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1642714 (JEDEN MILION SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERNAŚCIE) ZŁOTYCH
14009885500000
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Wspólnik
2019-01-17
2022-10-26
32.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.642.714,00 ZŁ
KRYSTYNA SABINA WALCZAK
Prokurent
2004-12-16
2007-08-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM PROKURENTEM
MAREK SOBIESIAK
Prokurent
2004-12-16
2007-08-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN KRZEMIŃSKI
Powiernik
2017-07-05
2018-08-31
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2018-08-31
2022-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
SŁAWOMIR ŚWITALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-26
2022-10-26
RYSZARD KAZIMIERZ SOBIESIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2007-06-25
RYSZARD KAZIMIERZ SOBIESIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2007-11-26
JÓZEF MATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2007-06-25
WIESŁAW JAN ZYGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2007-06-25
ANDRZEJ GRZEGORZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2007-07-12
GEOFFREY GEORGE TAYLOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2007-09-26
CEZARY WOJCIECH GIZKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2016-06-23
MAGDALENA SOBIESIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-26
2009-10-05
SŁAWOMIR ŚWITALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-23
2016-07-26
2002-05-09
2017-01-17
"CASINO POLONIA - WROCŁAW" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-17
2017-07-05
CG WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-09
2011-12-12
PIŁSUDSKIEGO, 40, WROCŁAW, 50-032, WROCŁAW, POLSKA
2011-12-12
2017-01-17
PIŁSUDSKIEGO, 66, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie