KRS 0000105538
NIP7781369984
REGON63969331000000
NazwaWYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO "COMFORT" KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO "COMFORT" KRYNICCY
Data rejestracji 10 kwi 2002 (22 lata temu) 10 kwi 2002
Data usunięcia 19 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KRZYWA, 23, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7781369984
data rejestracji 05 sty 2000
status Czynny
27109013620000000147780845
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
53109013620000000147780862
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
87109013620000000147780832
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#3543Z PRODUKCJA WÓZKÓW INWALIDZKICHA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCHEWA BARBARA RAWECKA
Beneficjent
WACŁAW IGNACY RAWECKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW TOMASZ WOLICKI
zgłaszający - członek zarządu
MARIA KRYSTYNA BORKOWSKA
Beneficjent
JERZY WOJCIECH KRYNICKI
Wspólnik
2002-04-10
2021-01-19
BARBARA EWA KRYNICKA
Wspólnik
2002-04-10
2021-01-19
AGATA KRYNICKA KUBASIK
Wspólnik
2002-04-10
2021-01-19
EWA BARBARA RAWECKA
Beneficjent
POSIADANIE 260.677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.033.850,00 PLN ORAZ 588.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.444.000,00 PLN NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ ZE WSPÓLNIKIEM WACŁAWEM IGNACYM RAWECKIM W "DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU POSIADAJĄCEJ KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 149.109.150,00 PLN, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM 90 % UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 PLN ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
WACŁAW IGNACY RAWECKI
Beneficjent
WSPÓŁMAŁŻONEK DRUGIEGO UDZIAŁOWCA, TJ. EWY BARBARY RAWECKIEJ WYWIERAJĄCY DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI "DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
MARIA KRYSTYNA BORKOWSKA
Beneficjent
POSIADANIE 849.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.477.850,00 PLN W "DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU POSIADAJĄCEJ KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 149.109.150,00 PLN, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM 90 % UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 PLN ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY JERZY KRYNICKI I BARBARA EWA KRYNICKA REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A WSPÓLNIK AGATA KRYNICKA - KUBASIK JEST UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM
JERZY WOJCIECH KRYNICKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-10
2021-01-19
BARBARA EWA KRYNICKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-10
2021-01-19
AGATA KRYNICKA KUBASIK
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-10
2021-01-19
2002-04-10
2005-04-25
GROCHOWE ŁĄKI, 3, POZNAŃ, 61-752, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie