KRS 0000186114
NIP7791033429
REGON63039873300000
Nazwa"DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDALPO
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 09 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIEDZIANA, 3, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 379000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7791033429
data rejestracji 20 gru 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 7ba
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWACŁAW IGNACY RAWECKI
Beneficjent
MATEUSZ MAREK RAWECKI
Beneficjent
JAROSŁAW MACIEJ KŁOS
Beneficjent
MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI
Beneficjent
MATEUSZ MAREK RAWECKI
zgłaszający - inny
MATEUSZ MAREK RAWECKI
Prokurent
2006-12-04
2018-11-09
SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN BORKOWSKI
Wspólnik
2004-01-16
2016-08-12
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.000,00 ZŁ ORAZ 185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 185.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z MARIĄ BORKOWSKĄ
MARIA KRYSTYNA BORKOWSKA
Wspólnik
2004-01-16
2016-11-02
541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 541000,00 ZŁ
EWA BARBARA RAWECKA
Wspólnik
2004-01-16
2017-01-25
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.000,00 ZŁ ORAZ 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z WACŁAWEM RAWECKIM
WACŁAW IGNACY RAWECKI
Wspólnik
2004-01-16
2017-01-25
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z EWĄ RAWECKĄ
MONIKA ANNA BORKOWSKA KŁOS
Wspólnik
2004-07-30
2017-01-25
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI
Wspólnik
2004-07-30
2017-01-25
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ
MATEUSZ MAREK RAWECKI
Wspólnik
2004-07-30
2017-01-25
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KRZYSZTOF RAWECKI
Wspólnik
2004-07-30
2017-01-25
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-11-02
2018-11-09
378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 378.000,00ZŁ
36076681000000
WACŁAW IGNACY RAWECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MATEUSZ MAREK RAWECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
JAROSŁAW MACIEJ KŁOS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
KRZYSZTOF JAN BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2018-11-09
WACŁAW IGNACY RAWECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2018-11-09
EWA BARBARA RAWECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2018-10-29
JAROSŁAW MACIEJ KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-27
2018-11-09
MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-27
2018-11-09
MARIA KRYSTYNA BORKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2018-10-29
2004-01-16
2018-11-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-16
2018-11-09
"DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-16
2018-11-09
MIEDZIANA, 3, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA
2016-08-12
2018-11-09
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-08-12
2018-11-09
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-08-12
2018-11-09
2052Z - PRODUKCJA KLEJÓW
2016-08-12
2018-11-09
1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
2016-08-12
2018-11-09
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2016-08-12
2018-11-09
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2016-08-12
2018-11-09
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2016-08-12
2018-11-09
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-08-12
2018-11-09
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-08-12
2018-11-09
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie