KRS 0000330228
NIP8513088607
REGON32064605900000
Nazwa"SICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSICA
Data rejestracji 25 maj 2009 (15 lat temu) 25 maj 2009
Data usunięcia 23 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEMIERZYŃSKA, 17 a, SZCZECIN, 71-441, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAMAREK PIOTR MRÓZ
Wspólnik
2009-05-25
2010-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN LEON CHOJNOWSKI
Wspólnik
2009-05-25
2012-10-15
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.800,00 ZŁ
SEBASTIAN JÓZEF TERENOWICZ
Wspólnik
2009-05-25
2010-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN KAPUŚCIŃSKI
Wspólnik
2010-04-22
2012-10-15
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW TOMASZ WOLICKI
Wspólnik
2010-10-26
2012-02-06
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.400,00 ZŁ
Wspólnik
2012-10-15
2017-06-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
14603084100000
MAGDALENA FIEDOROWICZ
Likwidator
2016-06-27
2017-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAREK PIOTR MRÓZ
PREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2010-04-22
MARCIN LEON CHOJNOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2010-04-22
KAMILA ANNA WROŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-12-22
2015-03-25
JOHN CHRISTOPHER MORLEY
PREZES ZARZĄDU
2015-03-25
2016-06-27
GIOVANNI TAVOLIERI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-25
2016-06-27
MARCIN LEON CHOJNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-22
2010-12-22
TOMASZ MARCIN KAPUŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-22
2010-10-26
MICHAŁ BENICEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-26
2015-03-25
2009-05-25
2010-10-26
"SICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-26
2016-06-27
SICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-25
2010-10-26
ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 26, SZCZECIN, 70-454, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie