KRS 0000414005
NIP5252528105
REGON14603084100000
NazwaBRANDBANK (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRANDBANK (POLAND)
Data rejestracji 12 mar 2012 (13 lat temu) 12 mar 2012
Data usunięcia 21 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CYFROWA, 4, SZCZECIN, 71-441, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJBRANDBANK LIMITED
Wspólnik
2012-03-12
2017-07-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
MICHAŁ BENICEWICZ
Wspólnik
2012-06-11
2015-05-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MARCIN KAPUŚCIŃSKI
Wspólnik
2012-06-11
2015-05-12
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-07-14
2017-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
01014854500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT GEORGE TARRANT
PREZES ZARZĄDU
2012-03-12
2015-05-12
KAMILA ANNA WROŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-11
2015-05-12
GIOVANNI TAVOLIERI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-12
2017-07-18
JOHN CHRISTOPHER MORLEY
PREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2015-09-25
JOHN CHRISTOPHER MORLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2017-07-18
KAMILA WROŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2017-07-18
ARKADIUSZ KORZENIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2017-03-08
CHRISTOPHER GRAHAM HEAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-18
2017-11-21
2012-03-12
2012-06-11
NOWY ŚWIAT, 22, WARSZAWA, 00-373, WARSZAWA, POLSKA
2012-06-11
2015-10-26
NIEMIERZYŃSKA, 17A, SZCZECIN, 71-441, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie