KRS 0000100465
NIP7891547984
REGON63981296700000
Nazwa"TECHPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHPAK
Data rejestracji 29 mar 2002 (22 lata temu) 29 mar 2002
Data usunięcia 11 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 57, BIAŁĘŻYCE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAMIROSŁAW MARCINEK
Wspólnik
2002-03-29
2010-12-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
MAREK KRAJEWSKI
Wspólnik
2002-03-29
2016-03-07
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
KAROL WIKTOR WAGNER
Wspólnik
2002-03-29
2017-01-25
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
TOMASZ HENRYK WAGNER
Wspólnik
2002-03-29
2017-01-25
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-12-20
2012-02-07
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ
63981296700000
Wspólnik
2017-01-25
2017-05-11
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ
36121766500000
KAROL WIKTOR WAGNER
Prokurent
2017-01-25
2017-05-11
PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MIROSŁAW MARCINEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-29
2010-07-15
KAROL WIKTOR WAGNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-29
2017-01-25
MAREK KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-29
2014-12-10
TOMASZ HENRYK WAGNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-29
2017-05-11
RAFAŁ DZIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-20
2014-12-10
RAFAŁ DZIEL
PREZES ZARZĄDU
2014-12-10
2017-05-11
2002-03-29
2008-06-24
MODRAKOWA, 7, WRZEŚNIA, 62-330, WRZEŚNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie