KRS 0000170667
NIP6181965855
REGON25157023700000
Nazwa"PAKLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAKLAND
Data rejestracji 22 sie 2003 (21 lat temu) 22 sie 2003
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 61, ZBIERSK, 62-830, ZBIERSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1605000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMICHAŁ MACIOŁKA
Wspólnik
2003-08-22
2004-12-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁ
JANUSZ MIKOŁAJ KOWALSKI
Wspólnik
2003-08-22
2004-12-15
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,- ZŁ
MAREK KRAJEWSKI
Wspólnik
2003-08-22
2010-03-04
319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.500,00 ZŁ
KAROL WIKTOR WAGNER
Wspólnik
2003-08-22
2004-12-15
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,- ZŁ
TOMASZ WAGNER
Wspólnik
2003-08-22
2010-03-04
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500,00 ZŁ
MICHAŁ MACIOŁKA
Wspólnik
2007-02-22
2009-08-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
KAROL WIKTOR WAGNER
Wspólnik
2008-12-09
2010-03-04
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500,00 ZŁ
Wspólnik
2010-03-04
2016-02-11
2.889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.444.500,00 ZŁ
63981296700000
RAFAŁ DZIEL
Wspólnik
2011-02-18
2016-02-11
321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-02-11
2018-01-25
3.210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.605.000,00 ZŁ
36121766500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RAFAŁ DZIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-09
2009-08-17
MAREK KRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2008-12-09
KAROL WIKTOR WAGNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-12-15
TOMASZ WAGNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-12-15
TOMASZ WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-15
2008-12-09
ŁUKASZ ANDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-09
2018-01-25
JANUSZ MIKOŁAJ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-12-15
MICHAŁ MACIOŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-12-15
MICHAŁ MACIOŁKA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2009-08-17
MAREK KRAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-22
2004-12-15
2003-08-22
2004-12-15
"JM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-22
2004-12-15
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 29, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie