KRS 0000099116
NIP6220005994
REGON00125906500000
NazwaKLUB SPORTOWY "STAL"
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "STAL"
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 07 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres KUSOCIŃSKIEGO, 1, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6220005994
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN FRANCISZEK MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2006-09-22
WŁADYSŁAW ZIMNY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2005-09-22
WIESŁAW HUBERT SZPAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2005-09-22
DARIUSZ STANISŁAW MROWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2011-11-07
ANDRZEJ KAZIMIERZ SUSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2006-09-22
LEOKADIA MARIA JUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-07
2023-11-07
ELŻBIETA KAMILA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2023-11-07
MAREK MICHAŁ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2020-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYDATKOWANIA SUM PIENIĘŻNYCH BĄDŹ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KLUBU A TAKŻE PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES I SKARBNIK ORAZ OSOBY PRZEZ NICH WYZNACZONE.
IZABELA ANNA KACZMAREK
PREZES KLUBU
2002-03-25
2013-10-03
KRYSTIANA MARIA DROZD
SEKRETARZ
2002-03-25
2011-11-07
KRYSTIANA MARIA DROZD
VICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH - SKARBNIK
2011-11-07
2013-10-03
KRYSTIANA MARIA DROZD
PREZES
2013-10-03
2020-07-15
PRZEMYSŁAW ANTONI NIEZGÓDKA
SKARBNIK - V-CE PREZES D/S EKONOMICZNYCH
2002-03-25
2011-11-07
PRZEMYSŁAW ANTONI NIEZGÓDKA
VICEPREZES DS. SPORTOWYCH
2011-11-07
2020-07-15
JERZY ANDRZEJ ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2005-09-22
ZDZISŁAW STANISŁAW KALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2005-09-22
SŁAWOMIR MAJUSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2005-09-22
ZDZISŁAW STANISŁAW WCZEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2005-09-22
2002-03-25
2023-11-07
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
2002-03-25
2023-11-07
KLUB SPORTOWY "STAL"
2002-03-25
2023-11-07
KUSOCIŃSKIEGO, 1, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-06-11
2023-11-07
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2015-06-11
2023-11-07
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2015-06-11
2023-11-07
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2015-06-11
2023-11-07
7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-06-11
2023-11-07
9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2015-06-11
2023-11-07
9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
2015-06-11
2023-11-07
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2015-06-11
2023-11-07
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2015-06-11
2023-11-07
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-06-11
2023-11-07
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Km 1753/20
2022-07-29
2022-10-13
891.02 PLN
V GNc 404/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński Kancelaria Komornicza nr V w Sieradzu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie