KRS 0000619224
NIP6222794972
REGON36449465500000
NazwaITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITRANS
Data rejestracji 19 maj 2016 (8 lat temu) 19 maj 2016
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RÓŻANA, 25, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPIOTR ADAM KONOWALSKI
Wspólnik
2016-05-19
2023-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JAKUB ŚMIECH
Wspólnik
2018-04-30
2023-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR ADAM KONOWALSKI
Likwidator
2021-05-14
2023-09-28
PIOTR ADAM KONOWALSKI
Beneficjent
JAKUB ŚMIECH
Beneficjent
PIOTR ADAM KONOWALSKI
reprezentant
JAKUB ŚMIECH
reprezentant
PIOTR ADAM KONOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
JAKUB ŚMIECH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR ADAM KONOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-19
2021-05-14
JAKUB ŚMIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-19
2021-05-14
2016-05-19
2021-05-14
ITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie