KRS 0000078816
NIP5842335330
REGON19170958100000
Nazwa"LABORATORIA MEDYCZNE BRUSS" GRUPA ALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"LABORATORIA MEDYCZNE BRUSS" GRUPA ALAB
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 12 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 9B, GDYNIA, 81-519, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842335330
data rejestracji 01 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #7211 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAHANS JAKOB LIMBACH
Beneficjent
1947-11-05
MACIEJ WŁADYSŁAW HIPSZ
zgłaszający - członek zarządu
EWA MAŁKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Beneficjent
WIOLETTA MICHALINA BRUSS
Prokurent
2002-01-11
2011-09-26
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ŁANGOWSKI
Prokurent
2011-09-26
2024-02-12
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH MAREK REGUŁA
Prokurent
2011-09-26
2021-12-13
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ BRUSS
Wspólnik
2002-01-11
2010-03-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
Wspólnik
2002-01-11
2003-06-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
00810521800000
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Wspólnik
2003-06-18
2010-04-28
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
PAWEŁ KRZYSZTOF BRUN
Wspólnik
2003-06-18
2008-08-05
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HANS JAKOB LIMBACH
Wspólnik
2008-08-05
2022-12-13
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ
1947-11-05
Wspólnik
2010-04-28
2024-02-12
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
00810521800000
HANS JAKOB LIMBACH
Beneficjent
POSIADA 54,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Beneficjent
POSIADA BEZPOŚREDNIO 2,52 % I POŚREDNIO 29,91% W SPÓŁCE ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. PRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARKSTREET TRADING INVESTMENTS LTD. A SPÓŁKA ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
MACIEJ WŁADYSŁAW HIPSZ
PREZES ZARZĄDU
2011-09-26
2024-02-12
EWA MAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-24
2024-02-12
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2002-06-21
BOŻENA JADWIGA MILANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2006-03-08
MACIEJ BRUSS
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2011-09-26
2002-01-11
2003-12-18
PILOTÓW, 3, GDAŃSK, 80-460, GDAŃSK, POLSKA
Stop epidemiom - szybka identyfikacja drobnoustrojów w oparciu o spektometrię masową
697 683,21 zł
199 915,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie