KRS 0000062985
NIP6442993923
REGON27682657100000
Nazwa"BIO-DIAGNOSTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIO-DIAGNOSTYKA
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 92B, KATOWICE, 40-519, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6442993923
data rejestracji 17 maj 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNETOMASZ MARIUSZ ŁASZKIEWICZ
reprezentant
EWA MAŁKOWSKA
reprezentant
HANS JAKOB LIMBACH
Beneficjent
1947-11-05
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Beneficjent
ADAM JACEK POTYKA
Wspólnik
2001-11-20
2017-04-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-07-28
2022-01-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
00810521800000
HANS JAKOB LIMBACH
Wspólnik
2012-06-14
2021-08-13
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
1947-11-05
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Wspólnik
2017-04-21
2021-08-13
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁOTYCH
EWA MAŁKOWSKA
Wspólnik
2017-04-21
2021-08-13
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH
ADAM JACEK POTYKA
Prokurent
2017-04-21
2017-06-07
PROKURA ODDZIELNA
EWA ANTONINA POTYKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-05
2017-04-21
BOŻENA KRYSTYNA GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2014-08-05
2017-04-21
ALEKSANDRA HELENA WIEWIÓRA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-05
2017-04-21
HANS JAKOB LIMBACH
Beneficjent
POSIADA 54,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ.
BOGUSŁAW TADEUSZ GNATOWSKI
Beneficjent
POSIADA 29,91%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. PRZEZ POSIADANIE100%UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PARKSTREET TRADING INVESTMENTS LTD. ORAZ BEZPOŚREDNIO POSIADA 2,52% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAB LABORATORIA SP. Z O.O A ALAB LABORATORIASP.Z O.O. JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM JACEK POTYKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2017-04-21
LUDWIK HERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-05
2017-04-21
TOMASZ MARIUSZ ŁASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-21
2022-01-31
EWA MAŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-21
2022-01-31
2001-11-20
2017-11-06
3-GO MAJA, 21, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie