KRS 0000072998
NIP7941633072
REGON65143702300000
NazwaTRAX-BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRAX-BRW
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 11 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 2, PRZEWORSK, 37-200, PRZEWORSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7941633072
data rejestracji 01 lip 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGODARIUSZ MAREK FORMELA
Beneficjent
MARCIN DAMIAN BŁAŻEWICZ
reprezentant
ANNA TELECKA
reprezentant
RYSZARD MIREK
Wspólnik
2001-12-14
2004-10-22
50 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRYSTYNA ELŻBIETA MIREK
Wspólnik
2003-09-25
2004-10-22
50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, Z CZEGO WSZYSTKIE TO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE
Wspólnik
2003-09-25
2021-06-11
51000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500.000,00 ZŁ
95041109300000
DARIUSZ MAREK FORMELA
Beneficjent
POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI W SPÓŁCE „BLACK RED WHITE” S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRAX-BRW SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK POKAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2015-07-27
ANNA TELECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-07
2021-06-11
KAMIL KRZYSZTOF KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-07
2020-05-08
MARCIN DAMIAN BŁAŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-05-08
2021-06-11
RYSZARD MIREK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2004-04-16
MIROSŁAW PIESTRZENIEWICZ
CZŁONEK
2003-09-25
2004-04-16
MIROSŁAW PIESTRZENIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2015-07-27
MIROSŁAW PIESTRZENIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2020-05-08
2001-12-14
2003-09-25
FABRYKA MEBLI "TRAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie