KRS 0000066932
NIP6250009301
REGON00140106600000
Nazwa"OKFENS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKFENS
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 12 mar 2013 12 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKLANYCH DOMÓW, 1, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4045500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE"LAPEYRE" SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2001-12-19
2013-01-04
8.091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 045 500,00 ZŁ.
Wspólnik
2013-01-04
2013-03-12
8.091 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.045.500,00 ZŁ
01490453500000
JACQUES ADIDA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2008-10-24
JERZY LEONARD WANAT
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2005-03-03
ALAIN LECLERC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2002-01-23
JEAN LARONZE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2010-09-22
PHILIPPE CLAUDE LIENARD
Członek Organu Nadzoru
2011-01-11
2013-03-12
ROGER DELOISON
Członek Organu Nadzoru
2006-11-17
2008-10-24
OLIVIER DAMBRINE
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2013-03-12
GUILLERME HUGUEN
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2011-01-11
JAROSŁAW ROBERT MALIK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-22
2013-03-12
PIERRE BONY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-11-17
MIKOŁAJ KOKOT
Prokurent
2002-07-04
2005-04-29
SAMOISTNA
JOSEPH OCHRYMCZUK
Likwidator
2009-03-27
2009-09-21
PIOTR BUKOWSKI
Likwidator
2009-09-21
2013-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK MARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2002-03-12
EWA MARIA GREGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2002-01-23
JAROSŁAW RAFAŁ ŚCIŚLEWSKI
WIEPREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2002-01-23
MIROSŁAW ZBIGNIEW BRZOSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2003-03-17
GRZEGORZ BATKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2005-03-03
ADAM ADAMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-17
2008-01-31
PIOTR JÓZEF GONET
PREZES ZARZĄDU
2005-03-03
2007-07-02
MARIUSZ KAZIMIERZ WITEK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-02
2009-03-27
MAREK MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2002-01-23
2001-12-19
2009-03-27
"OKFENS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-19
2010-07-16
NOWOPOGOŃSKA, 98, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
2010-07-16
2010-08-24
SZKALANYCH DOMÓW, 1, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie