KRS 0000062034
NIP6611774691
REGON29082945200000
NazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI - GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 16 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 45, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7128100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6611774691
data rejestracji 02 cze 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHJAROSŁAW ROMAN KATEUSZ
reprezentant
JAROSŁAW JACEK GÓRCZYŃSKI
Beneficjent
HENRYK TRACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2006-09-22
ZBIGNIEW PAJÓR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2005-08-18
PIOTR JERZY SŁOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2008-08-20
PRZEMYSŁAW JAN PLASKOTA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2011-07-05
LESZEK KAZIMIERZ MIZIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2007-09-20
ZDZISŁAW BOGDAN SALUS
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2010-03-30
ARTUR KONRAD ŁAKOMIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-08-20
2012-02-03
MICHAŁ ŁUKASZ BORS
Członek Organu Nadzoru
2017-09-29
2020-10-16
KAZIMIERZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2004-05-11
WIESŁAW WÓJCICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-12-23
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Wspólnik
2001-11-20
2020-10-16
71 281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 128 100,00 ZŁ
291009834
MAŁGORZATA ZAGULSKA
Prokurent
2015-03-20
2015-10-07
PROKURA SAMOISTNA
MARIANNA JOANNA BEDNARSKA
Prokurent
2015-10-07
2018-03-07
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA PIĘTOS
Prokurent
2018-03-07
2020-02-21
PROKURA SAMOISTNA NA CZAS NIEOKREŚLONY
MARIANNA BEDNARSKA
Prokurent
2011-03-07
2012-03-16
PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA DOROTA MARYNOWSKA
Prokurent
2014-01-23
2015-03-20
SAMOISTNA
JAROSŁAW ROMAN KATEUSZ
Likwidator
2020-02-21
2020-10-16
JAROSŁAW JACEK GÓRCZYŃSKI
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TJ. ORGAN WYKONAWCZY GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO DWUSTU TYSIĘCY (200.000,00) ZŁ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN (1) CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ DWUSTU TYSIĘCY (200.000,00) ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF MUSIAŁ
PREZES
2001-11-20
2002-02-25
MARIANNA JOANNA BEDNARSKA
WICEPREZES
2001-11-20
2002-02-25
JAROSŁAW DĘBICKI
WICEPREZES
2001-11-20
2011-03-07
EUGENIUSZ DREGER
PREZES
2002-02-25
2007-05-15
JANUSZ TOMASIK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-15
2011-03-07
MARIA MAGDALENA KOŁECZEK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-07
2014-01-23
MARIANNA JOANNA BEDNARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-16
2014-01-23
MARIANNA JOANNA BEDNARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2014-01-23
2015-10-07
JAROSŁAW ROMAN KATEUSZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-07
2020-02-21
2001-11-20
2020-02-21
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie