KRS 0000061014
REGON47292510000000
NazwaCENTRUM SPORTU I REKREACJI RODZINNEJ. STACJA NOWA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM SPORTU I REKREACJI RODZINNEJ. STACJA NOWA GDYNIA
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 11 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW.TERESY, 105, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEWA MARIA GRZELAK
Wspólnik
2001-11-13
2005-01-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
PIOTR KAJETAN GRZELAK
Wspólnik
2001-11-13
2005-01-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
GABRIEL JACENTY ŚLĘZAK
Wspólnik
2001-11-13
2005-01-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
JEREMIASZ ZDZISŁAW ŚLĘZAK
Wspólnik
2004-12-21
2005-01-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
BARBARA JADWIGA GRZELAK
Prokurent
2001-11-13
2005-01-11
SAMOISTNA
JACENTY WALDEMAR ŚLĘZAK
Prokurent
2001-11-13
2005-01-11
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
JÓZEF JAN KOCIEMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2005-01-11
JACEK PRZEMYSŁAW HIBNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2002-02-27
2001-11-13
2001-12-04
SOSNOWA, 1, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie