KRS 0000059229
NIP6370114012
REGON27179793600000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "BASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "BASO" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, OLKUSZ, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 231400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAJAN SOWULA
Prokurent
2002-12-04
2006-02-03
SAMOISTNA
WOJCIECH BRODA
Prokurent
2012-07-26
2017-10-02
PROKURA SAMODZIELNA
EDWARD ŚWIERCZEK
Prokurent
2012-07-26
2017-10-02
PROKURA SAMODZIELNA
IWONA HOLEK
Wspólnik
2001-11-20
2006-02-03
522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.200,00 ZŁ
ANDRZEJ MOLKA
Wspólnik
2001-11-20
2006-02-03
522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.200,00 ZŁ
EDWARD ŚWIERCZEK
Wspólnik
2006-02-03
2017-10-02
1.157 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.700,00 ZŁ
MARZENA SZATKOWSKA
Wspólnik
2008-09-30
2011-06-20
617 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.700,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁ)
WOJCIECH BRODA
Wspólnik
2011-11-04
2017-10-02
1.157 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.700,00 ZŁ
MICHAŁ KOLCZYŃSKI
Powiernik
2014-05-16
2017-10-02
PAWEŁ WOLNIK
Kurator
2014-01-30
2017-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB STEFAN WIDŁAK
PREZES
2005-01-25
2006-02-03
EDWARD ŚWIERCZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-03
2012-07-26
MARZENA SZATKOWSKA
V-CE PREZES
2008-09-30
2011-06-20
JAN SOWULA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-12-04
SZYMON PIOTR SOWULA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-04
2005-01-25
KAZIMIERZ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-26
2013-11-22
MARIA SOWULA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-12-04
ADAM BANYŚ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-12-04
2001-11-20
2014-05-16
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "BASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-20
2012-04-20
ŚWIĘTOKRZYSKA, 5, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2012-04-20
2013-08-01
AL. SŁOWACKIEGO, 11A, KRAKÓW, 31-159, KRAKÓW, POLSKA
2013-08-01
2014-01-14
ŚWIĘTOKRZYSKA, 5, OLKUSZ, 32-200, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie