KRS 0000123281
NIP9440002798
REGON35086028900000
NazwaSAMUEL AND BRATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAMUEL AND BRATHER
Data rejestracji 22 lip 2002 (22 lata temu) 22 lip 2002
Data usunięcia 02 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS.PIASTÓW, 61, KRAKÓW, 31-625, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4541Z TYNKOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6521Z LEASING FINANSOWY #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAACHOT KHATCHIKIAN
Wspólnik
2002-07-22
2017-06-02
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.600 ZŁ
LAOURA BABAIAN
Wspólnik
2002-07-22
2017-06-02
214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.400,00 ZŁ
RUBEN AKOPIAN
Wspólnik
2002-07-22
2010-04-01
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI OGÓLNEJ 1000 ZŁ
ARTUR ŁADOCHA
Wspólnik
2003-01-14
2004-05-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 PLN
DARIUSZ ANDRZEJ PLĄDER
Wspólnik
2004-05-14
2005-04-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU POSIADAJĄ PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
ACHOT KHATCHIKIAN
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-07-22
2004-05-14
LAOURA BABAIAN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-07-22
2003-09-18
WOJCIECH BRODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-14
2005-04-07
ANDRZEJ PIOTR GĄCIARZ
PRZEZES ZARZĄDU
2004-05-14
2005-04-07
LAOURA BABAIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2017-06-02
ACHOT KHATCHIKIAN
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2009-09-23
SAMVEL KHACHIKYAN
PREZES ZARZĄDU
2009-09-23
2012-02-15
ACHOT KHATCHIKIAN
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2017-06-02
2002-07-22
2002-08-24
SZEROKA, 20, KRAKÓW, 31-053, KRAKÓW, POLSKA
2002-08-24
2004-05-14
ŚWIĘTOKRZYSKA, 12, KRAKÓW, 30 - 015, KRAKÓW, POLSKA
2004-05-14
2005-04-07
KRÓLEWSKA, 2, KRAKÓW, 30-045, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie