KRS 0000028409
NIP8730006982
REGON00035154400000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 09 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 4, WOJNICZ, 32-830, WOJNICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8730006982
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPAWEŁ WOLNIK
Likwidator
2014-10-16
2019-04-25
PAWEŁ WOLNIK
Likwidator
2013-12-19
2014-10-16
ELWIRA JOLANTA DRWIŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
WŁADYSŁAW LUDWA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
STANISŁAW JÓZEF GURAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-09-02
MARIA MAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
KAZIMIERZ PITEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2019-09-09
BARBARA ANNA KRUPSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
BARBARA ANNA ZAWISZA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
JAN RAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2011-01-17
MARIA KUSION
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
GRAŻYNA BODZIOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2007-02-19
PAWEŁ WOLNIK
Powiernik
2014-10-16
2019-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JACEK STANISŁAW HASSNY
PREZES
2001-07-20
2019-09-09
IRENA KRYSTYNA BAŃBOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2002-09-02
STANISŁAW JÓZEF GURAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-02
2012-08-01
2001-07-20
2002-08-06
GMINNA SPÓŁDZIENIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU
2002-08-06
2013-12-19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU
2013-12-19
2019-04-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOJNICZU W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie