KRS 0000262537
NIP6372077781
REGON12031142500000
NazwaBINMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBINMAD
Data rejestracji 24 sie 2006 (18 lat temu) 24 sie 2006
Data usunięcia 25 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, OLKUSZ, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNEDARIUSZ GRZEGORZ FLACHT
Wspólnik
2006-08-24
2007-11-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
MAREK RYSZARD DUDEK
Wspólnik
2006-08-24
2018-09-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
IWONA ANNA ŁUCZKOWSKA
Wspólnik
2006-08-24
2011-07-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ROGER TEPER
Wspólnik
2007-11-30
2018-09-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IWONA ANNA ŁUCZKOWSKA
Prokurent
2006-08-24
2008-08-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK RYSZARD DUDEK
WICEPREZES
2006-08-24
2007-11-30
DARIUSZ GRZEGORZ FLACHT
PREZES
2006-08-24
2007-11-30
MAREK RYSZARD DUDEK
PREZES
2007-11-30
2018-09-25
2006-08-24
2008-08-04
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 29, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
2008-08-04
2010-12-28
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 5, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie