KRS 0000056460
REGON47172033000000
Nazwa"ALBA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALBA
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 04 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PABIANICKA, 184/186, ŁÓDŹ, 93- 402, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 115000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 115000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji115000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1714Z PRODUKCJA PRZĘDZY LNIANEJ #1715Z PRODUKCJA PRZĘDZY JEDWABNEJ, SZTUCZNEJ I SYNTETYCZNEJ #1717Z PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHHENRYK GARSTKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2005-07-21
JANUSZ MAREK OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2007-01-04
BOŻENA JADWIGA LISIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-12
2005-07-21
WOJCIECH JÓZEF GASZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2005-07-22
KRZYSZTOF STANISŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2007-01-04
DANIEL JAN STOS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2007-01-04
KRZYSZTOF WALENTY KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2007-01-04
HENRYK GARSTKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-22
2007-01-04
ALEKSANDRA BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2005-07-21
MARIOLA ELŻBIETA FLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2002-11-12
ELŻBIETA ZDZISŁAWA ŚCIBIOREK
Likwidator
2005-09-09
2007-01-04
ELEONORA IZABELA PAWLAK
Likwidator
2005-09-09
2007-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA MAŚLANKIEWICZ POLEWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2002-11-12
ANNA KOCHANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2004-09-17
MARIOLA ELŻBIETA FLAK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2004-09-17
ELŻBIETA ZDZISŁAWA ŚCIBIOREK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2005-09-09
ELEONORA IZABELA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-17
2005-09-09
2001-10-29
2005-09-09
"ALBA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie