KRS 0000053946
NIP7560003380
REGON53130742800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 22 mar 2021 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 2, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7560003380
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHTOMASZ GIBKI
Beneficjent
ARKADIUSZ WYTRWAŁ
Beneficjent
EWA RURYNKIEWICZ
Beneficjent
MARIAN WALOSZYŃSKI
reprezentant
TADEUSZ GOC
Beneficjent
HENRYK NOWAKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ EUGENIUSZ ZARĘBSKI
Prokurent
2001-10-25
2009-02-24
SAMOISTNA
HENRYK KOKOSZKA
Prokurent
2009-01-16
2010-06-10
JEDNOOSOBOWA
HENRYKA GRZĄDKOWSKA
Prokurent
2010-04-28
2010-08-26
JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ EUGENIUSZ ZARĘBSKI
Prokurent
2018-12-11
2021-03-22
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL RYSZARD FRAS
Prokurent
2019-03-26
2021-03-22
PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Wspólnik
2001-10-25
2021-03-22
9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ
000526535
MARIA FELINIAK
Likwidator
2010-08-26
2011-06-09
WALDEMAR JAN BALUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2009-12-08
JERZY PAWEŁ GAIDA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2004-07-12
IRENA KRÓLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2007-07-23
ARKADIUSZ WYTRWAŁ
Członek Organu Nadzoru
2011-08-18
2021-03-22
URSZULA ELŻBIETA ZYLKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-18
2014-07-21
STANISŁAW EDWARD KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2014-08-27
2020-03-11
GRAŻYNA MARIA KOKOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-23
2011-08-18
JÓZEF PAWEŁ JAŁOWY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-23
2014-07-21
ALEKSANDRA ZOFIA GRONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-25
2004-07-12
HENRYK WALENTY GRINER
Członek Organu Nadzoru
2004-07-12
2009-12-08
TOMASZ GIBKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ARKADIUSZ WYTRWAŁ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
EWA RURYNKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
TADEUSZ GOC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA Z ZASTĘPCĄ PREZESA LUB JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ADAM TRYBUŁA
PREZES
2011-09-14
2013-03-22
HENRYK NOWAKOWSKI
PREZES
2013-03-22
2020-11-04
HENRYK NOWAKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2020-11-04
2021-03-22
MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-11-04
2021-03-22
JAN WOJCIECH CHOLEWA
PREZES
2001-10-25
2010-08-26
JÓZEF JOACHIM SUS
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-25
2009-01-16
ANDRZEJ EUGENIUSZ ZARĘBSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2009-02-24
2010-08-26
ANDRZEJ EUGENIUSZ ZARĘBSKI
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU
2011-06-09
2011-09-14
ANDRZEJ EUGENIUSZ ZARĘBSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2011-09-14
2018-12-11
2001-10-25
2010-08-26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-26
2011-06-09
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie