KRS 0000178286
REGON53100176400000
Nazwa"MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMERKURY
Data rejestracji 30 paź 2003 (21 lat temu) 30 paź 2003
Data usunięcia 14 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARKOWA, 6, GŁUBCZYCE, 48-100, GŁUBCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF JANUSZ KAWAŁKO
Wspólnik
2003-10-30
2011-02-14
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14000,00 ZŁ.
DANUTA STANISŁAWA TYSZKOWSKA
Wspólnik
2003-10-30
2017-04-14
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8400,00 ZŁ.
DANUTA STANISŁAWA TYSZKOWSKA
Prokurent
2003-10-30
2008-12-22
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ ADAM TRYBUŁA
Likwidator
2006-04-20
2008-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT I SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF JANUSZ KAWAŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2003-10-30
2006-04-20
2003-10-30
2006-04-20
"MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie