KRS 0000683339
NIP9910511452
REGON36757946400000
NazwaZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH
Data rejestracji 19 cze 2017 (7 lat temu) 19 cze 2017
Data usunięcia 15 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPOLSKA, 29, OSINY, 46-070, KOMPRACHCICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRYSTYNA GRZELAK
Wspólnik
2017-06-19
2018-04-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA ADAMSKA
Wspólnik
2017-06-19
2019-01-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ROMAN ZBIGNIEW GRZELAK
Wspólnik
2019-01-17
2023-09-15
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ
PIOTR ADAM PĘCHERZ
Prokurent
2018-01-15
2019-10-11
PROKURA SAMOISTNA
ROMAN ZBIGNIEW GRZELAK
Prokurent
2017-06-19
2018-01-15
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ ADAM TRYBUŁA
Likwidator
2020-09-15
2023-09-15
ROMAN ZBIGNIEW GRZELAK
Beneficjent
ANDRZEJ ADAM TRYBUŁA
reprezentant
ROMAN ZBIGNIEW GRZELAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW STANISŁAW ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-19
2018-01-15
ALEKSANDRA MARIA ADAMSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-15
2019-01-17
ANDRZEJ ADAM TRYBUŁA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-11
2020-09-15
ROMAN ZBIGNIEW GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-17
2019-10-11
2017-06-19
2020-09-15
ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie