KRS 0000046122
NIP5213158621
REGON01681909300000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I NAUKI
Krótka nazwaROZWOJU EDUKACJI I NAUKI
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 02 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KOCHANOWSKIEGO, 30, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCHJACEK JÓZEF DZIERWA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2005-04-27
MAGDALENA BEATA SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2005-04-27
MIECZYSŁAW JAN SOBIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2007-01-04
ANDRZEJ BARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-04
2010-03-02
ANDRZEJ MARIAN BOGUTA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-04
2010-03-02
ANDRZEJ MIECZYSŁAW KLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-02
2011-07-25
WŁODZIMIERZ MICHAŁ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-02
2019-07-02
AGATA KRYSTYNA WOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-02
2019-07-02
WŁADYSŁAW MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-25
2019-07-02
BOHDAN HENRYK RYBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2010-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JÓZEF SANECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-24
2010-03-02
EDWARD WISZNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2005-04-27
STANISŁAW RAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2005-04-27
LECH EMIL KIELAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2005-04-27
WOJCIECH JAN WISZNIEWSKI
SKARBNIK
2001-10-09
2005-04-27
WOJCIECH JAN WISZNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-27
2009-02-24
MARIA HANNA ROMANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU I SKARBNIK FUNDACJI
2005-04-27
2007-01-04
BOHDAN EMIL WYŻNIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-27
2009-02-24
ANDRZEJ WITOLD HALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-04
2009-02-24
KRZYSZTOF JERZY PAWLAK
SKARBNIK
2007-01-04
2009-02-24
2001-10-09
2009-02-24
FUNDACJA "WSPARCIE DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ I LICEALNEJ"
2001-10-09
2010-03-02
ABRAMOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 02-667, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie