KRS 0000024833
REGON09117982100000
NazwaZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 16 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BYDGOSKA, 51, BRZOZA, 86-061, BRZOZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1018560,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1018560,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1018560
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJOLANTA IGNACZAK
Prokurent
2001-07-13
2004-07-23
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ KAŹMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-13
CEZARY GODZIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-13
JAROSŁAW PIETRAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2011-06-16
IZABELA STROŻEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2002-04-09
BENEDYKT SZOKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2011-06-16
KRZYSZTOF KOCHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2002-11-27
MAREK IWANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2002-09-06
ANDRZEJ MAROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-13
RYSZARD PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-13
BARBARA SZARMACH
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-02-13
EUGENIUSZ SPRENGEL
Powiernik
2007-09-19
2011-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
MARIUSZ GRZEGORZ ROZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2011-06-16
2001-07-13
2009-05-22
ZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-13
2005-07-18
JAGIELLOŃSKA, 1, BYDGOSZCZ, 85-067, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie