KRS 0000030922
NIP9532406730
REGON09295185000000
NazwaMERCATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaMERCATOR LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 11 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STARTOWA, 2A, BYDGOSZCZ, 85-744, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGOEUGENIUSZ SPRENGEL
Powiernik
2014-02-06
2016-02-11
JACEK MALEC
Kurator
2014-06-04
2016-02-11
MAREK ANDRZEJ BAGNIEWSKI
Wspólnik
2001-07-27
2002-11-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ. (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAN BOŃCZYK
Wspólnik
2001-07-27
2016-02-11
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
JAN MACIUBA
Wspólnik
2002-11-21
2016-02-11
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
MAREK ANDRZEJ BAGNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2002-09-06
JAN BOŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2016-02-11
JAN MACIUBA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2016-02-11
2001-07-27
2014-02-06
MERCATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-27
2002-11-21
TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-850, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie