KRS 0000004564
NIP8511012540
REGON81071357500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I DROGOWE "ANIBO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I DROGOWE "ANIBO"
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 16 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOSNOWA, 6, SZCZECIN, 71-468, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Dane podatkowe
NIP 8511012540
data rejestracji 01 kwi 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANDRZEJ NIJAKI
Prokurent
2001-03-30
2006-09-19
SAMOISTNA
ZYGMUNT JAN MEJER
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
MIROSŁAW STANISŁAW SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
ANTONI WACŁAW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
BENEDYKT SZOKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
ALICJA KRYSTYNA NIKOŁAJEW
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
HANNA MARIA LIBURA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-30
2023-02-16
KATARZYNA EWA NOWAKOWSKA
Powiernik
2001-12-12
2023-02-16
KATARZYNA EWA NOWAKOWSKA
Beneficjent
KATARZYNA EWA NOWAKOWSKA
reprezentant
KATARZYNA EWA NOWAKOWSKA
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
BOGUSŁAW TADEUSZ CHRUŚCIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-03-30
2023-02-16
2001-03-30
2001-12-12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I DROGOWE "ANIBO" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-12
2022-05-13
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I DROGOWE "ANIBO" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie