KRS 0000018484
NIP5992685681
REGON21106954000000
Nazwa"ADMAX" CYFROWE SYSTEMY SUKCESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"ADMAX" CYFROWE SYSTEMY SUKCESU
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 20 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIESZKA I, 39, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 320000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJACEK JÓZEF WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2003-08-19
2004-11-19
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ.
ROBERT NAUMOWICZ
Wspólnik
2001-06-18
2003-08-19
400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20000 ZŁ
TOMASZ OZIEWICZ
Wspólnik
2001-06-18
2003-08-19
200 UDZIAŁÓW - ICH ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 10000 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2001-06-18
2006-03-22
3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160000 ZŁ.
Wspólnik
2004-12-29
2006-09-28
6400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320000,00 ZŁ
93267437500000
Wspólnik
2006-09-28
2007-05-09
6400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320000,00 ZŁ
39106954300000
Wspólnik
2007-05-09
2009-01-20
6400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320000,00 ZŁ
01563516100000
JACEK JÓZEF WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2003-12-12
2004-12-29
SAMOISTNA
PAWEŁ STANISŁAW JANKOWSKI
Prokurent
2006-03-22
2009-01-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ JÓZEF LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2006-03-22
JACEK JÓZEF WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-19
2003-12-12
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2006-03-22
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-22
2006-09-28
DAMIAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-28
2009-01-20
2001-06-18
2004-11-19
WYSZYŃSKIEGO, 106, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2004-11-19
2008-04-17
ŻWIROWA, 9B, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie