KRS 0000183256
NIP9521935330
REGON01563516100000
Nazwa"TFO RENTAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"TFO RENTAL" -
Data rejestracji 12 gru 2003 (21 lat temu) 12 gru 2003
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKA, 119, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9521935330
data rejestracji 27 sty 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWIESŁAW MAREK ŻYWICKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
Beneficjent
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
Wspólnik
2003-12-12
2005-02-04
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2004-10-06
2005-02-04
900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93267437500000
Wspólnik
2005-02-04
2006-09-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁ
39106954300000
Wspólnik
2006-09-29
2023-01-17
81.000 (OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500.000,00 (CZTERDZIEŚCI MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93267437500000
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
Prokurent
2004-02-17
2005-04-25
SAMOISTNA
PAWEŁ STANISŁAW JANKOWSKI
Prokurent
2005-04-25
2006-01-05
SAMOISTNA
WIESŁAW MAREK ŻYWICKI
Prokurent
2006-01-05
2017-04-07
SAMOISTNA
PAWEŁ STANISŁAW JANKOWSKI
Prokurent
2007-10-05
2012-06-14
SAMOISTNA
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
Beneficjent
JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI "KAPS INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA CAŁOŚĆ AKCJI SPÓŁKI TFO RENTAL S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ STANISŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-06-14
2017-01-03
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2004-02-17
WIESŁAW MAREK ŻYWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2006-01-05
PAWEŁ STANISŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-05
2007-10-05
DAMIAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2012-06-14
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-03
2023-01-17
WIESŁAW MAREK ŻYWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-07
2023-01-17
2003-12-12
2017-04-07
"RED DOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2004-08-06
HAJNOWSKA, 38, WARSZAWA, 04-687, WARSZAWA-ZASTÓW, POLSKA
2004-08-06
2007-03-07
SZYPERSKA, 22, POZNAŃ, 61-754, POZNAŃ, POLSKA
2007-03-07
2008-04-17
KSIĘDZA JAKUBA WUJKA, 15/17, POZNAŃ, 61-581, POZNAŃ, POLSKA
2008-04-17
2009-10-29
TYLNE CHWALISZEWO, 2, POZNAŃ, 61-103, POZNAŃ, POLSKA
2009-10-29
2012-09-20
JANA KEPLERA, 1, POZNAŃ, 60-158, POZNAŃ, POLSKA
2012-09-20
2017-04-07
FABRYCZNA, 2, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie