KRS 0000246765
REGON14038242100000
Nazwa"FOREVER EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOREVER EUROPE
Data rejestracji 13 gru 2005 (19 lat temu) 13 gru 2005
Data usunięcia 29 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRYMASA TYSIĄCLECIA, 76B, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420 TELEKOMUNIKACJA #72 INFORMATYKA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYWIESŁAW MAREK ŻYWICKI
Prokurent
2006-07-25
2009-01-29
SAMOISTNA
Wspólnik
2005-12-13
2009-01-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
93267437500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: A) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN ALEKSANDER SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2006-07-25
WIESŁAW MAREK ŻYWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2006-07-25
JUSTYNA MUSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-25
2009-01-29
2005-12-13
2006-09-22
HAJNOWSKA, 38, WARSZAWA, 04-687, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-22
2008-04-28
JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie