KRS 0000099065
NIP5990110479
REGON00315875300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "MIASTOPROJEKT - GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "MIASTOPROJEKT - GORZÓW"
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 20 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIESZKA I, 39, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKATARZYNA CEMPEL
Wspólnik
2002-04-04
2002-10-03
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800 ZŁ.
STEFAN JANIK
Wspólnik
2002-04-04
2008-07-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁOTYCH.
ZBIGNIEW STANISŁAW LUBOIŃSKI
Wspólnik
2002-04-04
2008-07-23
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000,00 ZŁOTYCH.
FRANCISZEK CEMPEL
Wspólnik
2002-10-03
2011-04-20
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900,00 ZŁ
EWA ANNA CEMPEL SZLACHTOWSKA
Wspólnik
2008-07-23
2009-10-12
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ
IZABELA MARIA CEMPEL MOCZYDŁOWSKA
Wspólnik
2009-10-12
2011-04-20
22 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.100,00 ZŁ
FRANCISZEK CEMPEL
Likwidator
2010-08-11
2011-04-20
STEFAN JANIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-02-12
JERZY KAROL KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-02-12
LECH MIECZYSŁAW MISIORNY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-02-12
RYSZARD KAZIMIERZ MORACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-02-12
ZBIGNIEW STANISŁAW LUBOIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2003-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FRANCISZEK CEMPEL
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2010-08-11
HALINA PYTLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-04
2003-02-12
ZBIGNIEW STANISŁAW LUBOIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2008-07-23
IZABELA MARIA CEMPEL MOCZYDŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-12
2010-08-11
EWA ANNA CEMPEL SZLACHTOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-23
2009-10-12
2002-04-04
2010-08-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "MIASTOPROJEKT - GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie