KRS 0001106466
NIP6463012959
REGON52867069000000
NazwaINNOSPED PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINNOSPED PL
Data rejestracji 21 maj 2024 (4 miesiące temu) 21 maj 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANNY I KAZIMIERZA WEJCHERTÓW, 20, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKATARZYNA TERESA PIOTROWSKA
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR PIOTROWSKI
Beneficjent
MACIEJ DULAK
zgłaszający - członek zarządu
INNOSPED S.R.O.
Wspólnik
2024-05-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ PIOTR PIOTROWSKI
Wspólnik
2024-05-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000,00 ZŁ
MACIEJ DULAK
Wspólnik
2024-05-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
DOMINIKA PIOTROWSKA DULAK
Wspólnik
2024-05-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
KATARZYNA TERESA PIOTROWSKA
Beneficjent
POMIĘDZY PANIĄ KATARZYNĄ PIOTROWSKĄ, A PANEM MICHAŁEM PIOTROWSKIM, OBOWIĄZUJE USTRÓJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 25 LUTEGO 1964 R. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (T.J. DZ. U. Z 2023 R. POZ. 2809 Z PÓŹN. ZM.). UDZIAŁY W SPÓŁCE INNOSPED PL Z SIEDZIBĄ W TYCHACH SĄ OBJĘTE TĄ WSPÓLNOŚCIĄ.
MICHAŁ PIOTR PIOTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZGODNIE Z § 20 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI INNOSPED PL Z SIEDZIBĄ W TYCHACH PAN MICHAŁ PIOTR PIOTROWSKI JEST UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I ZAWIESZANIA W CZYNNOŚCIACH 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ("PREZES ZARZĄDU") (UPRAWNIENIE OSOBISTE).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ORAZ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY CZYM W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) USTALA SIĘ JAKO DWUNASTOKROTNOŚĆ MIESIĘCZNEJ WARTOŚCI ŚWIADCZENIA CIĄGŁEGO LUB OKRESOWEGO. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MACIEJ DULAK
PREZES ZARZĄDU
2024-05-21
BOHUMIL RAMPULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie