KRS 0001038289
NIP5322105285
REGON52539693900000
NazwaCHEMDEV INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMDEV INNOVATION
Data rejestracji 25 maj 2023 (rok temu) 25 maj 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAPOLEOŃSKA, 25, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6650,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN MARIUSZ CZAJKOWSKI
zgłaszający - inny
MARCIN MARIUSZ CZAJKOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ TADEUSZ STACHNIK
Beneficjent
MACIEJ PAWLINA
Beneficjent
ŁUKASZ JÓZEF WIELEC
Beneficjent
EMILIANO CARADONNA
Beneficjent
1975-06-20
MARCIN MARIUSZ CZAJKOWSKI
Wspólnik
2023-05-25
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁ
Wspólnik
2023-09-08
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 ZŁ
38281169100000
MARCIN MARIUSZ CZAJKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ TADEUSZ STACHNIK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000755207), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000803394), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM NINIEJSZEGO PODMIOTU POSIADAJĄCYM SZEREG UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
MACIEJ PAWLINA
Beneficjent
SKARBNIK STOWARZYSZENIA ROZWOJU "INNOWACJE" (KRS: 0000365192), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000697150), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM NINIEJSZEGO PODMIOTU POSIADAJĄCYM SZEREG UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
ŁUKASZ JÓZEF WIELEC
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ROZWOJU "INNOWACJE" (KRS: 0000365192), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000697150), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM NINIEJSZEGO PODMIOTU POSIADAJĄCYM SZEREG UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
EMILIANO CARADONNA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000780489), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000803394), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM NINIEJSZEGO PODMIOTU POSIADAJĄCYM SZEREG UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARCIN MARIUSZ CZAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie