KRS 0001012297
NIP6452579071
REGON52412648000000
NazwaDELAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELAM
Data rejestracji 09 sty 2023 (2 lata temu) 09 sty 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 23, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7150,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHMACIEJ PAWLINA
Beneficjent
MARCIN HABRYŃ
Beneficjent
MARCIN HABRYŃ
zgłaszający - członek zarządu
EMILIANO CARADONNA
Beneficjent
1975-06-20
MARIUSZ STACHNIK
Beneficjent
ŁUKASZ JÓZEF WIELEC
Beneficjent
MARCIN HABRYŃ
Wspólnik
2023-01-09
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
Wspólnik
2023-08-29
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ
38281169100000
MACIEJ PAWLINA
Beneficjent
SKARBNIK STOWARZYSZENIA ROZWOJU "INNOWACJE" (KRS: 0000365192), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000697150), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA POSIADA WIĘCEJ 25% UDZIAŁÓW NINIEJSZEGO PODMIOTU ORAZ KTÓRA POSIADA SZEREG UPRAWNIEŃ POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
MARCIN HABRYŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EMILIANO CARADONNA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000780489), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000803394), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW NINIEJSZEGO PODMIOTU ORAZ KTÓRA POSIADA SZEREG UPRAWNIEŃ POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
MARIUSZ STACHNIK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000755207), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI COPERNICUS INVESTMENT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000803394), KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW NINIEJSZEGO PODMIOTU ORAZ KTÓRA POSIADA SZEREG UPRAWNIEŃ POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
ŁUKASZ JÓZEF WIELEC
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ROZWOJU "INNOWACJE" (KRS: 0000365192), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000697150), KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ASI SPACE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000776210), KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW NINIEJSZEGO PODMIOTU ORAZ KTÓRA POSIADA SZEREG UPRAWNIEŃ POZWALAJĄCYCH ISTOTNIE INGEROWAĆ W FUNKCJONOWANIE PODMIOTU, W TYM: PRAWO DO POWOŁANIA/ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, WYMÓG UZYSKANIA GŁOSU "ZA" NIEKTÓRYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW DO WAŻNEGO ICH PODJĘCIA ORAZ UPRZYWILEJOWANIE CO DO UCZESTNICWA W PODZIALE W PRZYPADKU LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN HABRYŃ
PREZES ZARZĄDU
2023-01-09
2023-01-09
2024-05-07
UL. OŚWIĘCIMSKA, 2, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie