KRS 0000924015
NIP6511714407
REGON24295725900000
NazwaEKO-BUD LEIBRANDT-DZIUBA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEKO-BUD LEIBRANDT-DZIUBA
Data rejestracji 29 wrz 2021 (3 lata temu) 29 wrz 2021
Data usunięcia 21 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. WĘGLOWA, 5, ŻORY, 44-245, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Beneficjent
AGNIESZKA DANUTA LEIBRANDT
Beneficjent
AGNIESZKA DANUTA LEIBRANDT
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH STEFAN MAJKA
Wspólnik
2021-09-29
2022-07-12
PIOTR JAN PAŹDZIOR
Wspólnik
2021-09-29
2022-11-07
ADAM MAREK RZEPSKI
Wspólnik
2021-09-29
2022-12-15
MICHAŁ MISIAK
Wspólnik
2021-09-29
2022-11-07
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Wspólnik
2021-09-29
2023-02-21
AGNIESZKA DANUTA LEIBRANDT DZIUBA
Wspólnik
2022-12-15
2023-02-21
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA DANUTA LEIBRANDT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ART. 43 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE MA ZASTOSOWANIA.
WOJCIECH STEFAN MAJKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-09-29
2022-07-12
MICHAŁ MISIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-09-29
2022-11-07
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Członek Organu Reprezentacji
2021-09-29
2021-12-22
ADAM MAREK RZEPSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-11-07
2022-12-15
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Członek Organu Reprezentacji
2022-11-07
2023-02-21
AGNIESZKA DANUTA LEIBRANDT DZIUBA
Członek Organu Reprezentacji
2022-12-15
2023-02-21
PIOTR JAN PAŹDZIOR
Członek Organu Reprezentacji
2021-09-29
2022-11-07
ADAM MAREK RZEPSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-09-29
2021-12-22
2021-09-29
2022-07-12
EKO-BUD WOJCIECH MAJKA SPÓŁKA JAWNA
2022-07-12
2022-11-07
EKO-BUD MISIAK SPÓŁKA JAWNA
2022-11-07
2022-12-15
EKO-BUD RZEPSKI SPÓŁKA JAWNA
2021-09-29
2021-12-22
UL. WĘGLOWA, 5, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie