KRS 0000228428
NIP6422558383
REGON27378240700000
Nazwa"ANDRZEJ BIELAWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANDRZEJ BIELAWSKI
Data rejestracji 11 lut 2005 (20 lat temu) 11 lut 2005
Data usunięcia 02 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WANDY, 17, RYBNIK, 44-217, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7032. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMIANDRZEJ BIELAWSKI
Wspólnik
2005-02-11
2013-12-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRANIECZNY
Prokurent
2005-02-11
2008-11-07
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA NATASZA BIELAWSKA
Likwidator
2008-11-07
2013-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BOŻENA NATASZA BIELAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-02-11
2008-11-07
2005-02-11
2008-11-07
"ANDRZEJ BIELAWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie