KRS 0000890667
NIP5212214688
REGON01235598100000
NazwaATOL TENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATOL TENIS
Data rejestracji 22 mar 2021 (3 lata temu) 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INSPEKTOWA, 1, WARSZAWA, 02-711, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MIERZEJEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
JĘDRZEJ LESZEK MUSIALIK
Beneficjent
GRAŻYNA EWA MUSIALIK
Wspólnik
2021-03-22
2021-04-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-03-22
2021-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
14223724900000
JĘDRZEJ LESZEK MUSIALIK
Wspólnik
2021-04-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
ANNA KATARZYNA MUSIALIK
Wspólnik
2022-01-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
AGNIESZKA MIERZEJEWSKA
Wspólnik
2022-01-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Wspólnik
2021-04-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
WALDEMAR JERZY MIERZEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
JĘDRZEJ LESZEK MUSIALIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
JĘDRZEJ LESZEK MUSIALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-22
AGNIESZKA MIERZEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie