KRS 0000853688
NIP6423224773
REGON38671166700000
NazwaRP69 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRP69
Data rejestracji 06 sie 2020 (4 lata temu) 06 sie 2020
Data usunięcia 16 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWABOGUSŁAW CESARZ
Beneficjent
KATARZYNA SZAREK
reprezentant
Wspólnik
2020-08-06
2024-02-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
24170702300000
Wspólnik
2020-08-06
2024-02-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
27212839600000
BOGUSŁAW CESARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KATARZYNA SZAREK
PREZES ZARZĄDU
2020-08-06
2023-04-19
2020-08-06
2024-02-02
UL. PODMIEJSKA, 69, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie