KRS 0000837709
NIP6423222981
REGON38592367000000
NazwaSOFBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOFBELL
Data rejestracji 16 kwi 2020 (4 lata temu) 16 kwi 2020
Data usunięcia 13 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWABOGUSŁAW CESARZ
Beneficjent
KATARZYNA SZAREK
reprezentant
Wspólnik
2020-04-16
2023-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
24170702300000
Wspólnik
2020-04-16
2023-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
27212839600000
BOGUSŁAW CESARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KATARZYNA SZAREK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-16
2022-04-29
2020-04-16
2022-03-16
UL. PODMIEJSKA, 69, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
GKm 39/21
2022-06-15
2023-06-16
59173.86 PLN
VI GNc 878/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Damian Czapla Kancelaria Komornicza nr VII w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie