KRS 0000446467
NIP6423181785
REGON24315449100000
NazwaFUNDACJA "IQ"
Krótka nazwaIQ
Data rejestracji 08 sty 2013 (12 lat temu) 08 sty 2013
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ENERGETYKÓW, 46, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAKATARZYNA SZAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2018-06-13
JAKUB SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-08
2018-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. REPREZENTOWAĆ FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.
BOGUSŁAW FRANCISZEK CESARZ
PREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2018-06-13
2013-01-08
2018-06-13
FUNDACJA
2013-01-08
2018-06-13
FUNDACJA "IQ"
2013-01-08
2018-06-13
ENERGETYKÓW, 46, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2013-01-08
2018-06-13
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-01-08
2018-06-13
4765Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-01-08
2018-06-13
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-01-08
2018-06-13
4779Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-01-08
2018-06-13
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2013-01-08
2018-06-13
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2013-01-08
2018-06-13
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2013-01-08
2018-06-13
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2013-01-08
2018-06-13
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2013-01-08
2018-06-13
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie