KRS 0000471936
NIP6423181845
REGON24316140400000
NazwaSKULICHACHULI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKULICHACHULI
Data rejestracji 06 sie 2013 (11 lat temu) 06 sie 2013
Data usunięcia 05 mar 2021 05 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 65, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1811Z DRUKOWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #231 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #232 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #234 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI #237 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIAWspólnik
2013-08-06
2014-11-28
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00;-ZŁ
24293465000000
KATARZYNA SYLWIA KUBIK
Wspólnik
2014-11-28
2017-03-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
SIERHIEJ STARCHENKO
Wspólnik
2017-03-01
2021-03-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KATARZYNA KAZIMIERA ZALEWSKA
Prokurent
2014-11-28
2017-03-01
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATARZYNA SYLWIA KUBIK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-28
2017-03-01
BOGUSŁAW FRANCISZEK CESARZ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-06
2014-11-28
KAMIL GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-01
2021-03-05
2013-08-06
2014-11-28
PODMIEJSKA, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie