KRS 0000837066
NIP8513247514
REGON38589463100000
NazwaYELLOW OCTOPUS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYELLOW OCTOPUS EU
Data rejestracji 06 kwi 2020 (4 lata temu) 06 kwi 2020
Data usunięcia 12 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GROMADZKA, 5, SOKOŁÓW, 05-806, SOKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICEPOLAND@ONET.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAJACEK ROMAN OSTROWSKI
Beneficjent
PAYEL SETH
Beneficjent
1958-05-29
JACEK ROMAN OSTROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JACEK ROMAN OSTROWSKI
Wspólnik
2020-04-06
2024-08-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PG CAPITAL FREE ZONE ENTITY
Wspólnik
2020-11-25
2024-08-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JACEK ROMAN OSTROWSKI
Likwidator
2023-08-17
2024-08-12
JACEK ROMAN OSTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAYEL SETH
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 50 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE YELLOW OCTOPUS EU SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-06
2020-06-15
JACEK ROMAN OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-15
2023-08-17
2020-04-06
2023-08-17
YELLOW OCTOPUS EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-06
2020-06-17
UL. MAŁOPOLSKA, 43, SZCZECIN, 70-515, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie