KRS 0000753426
NIP5272868005
REGON38158162200000
NazwaYELLOW OCTOPUS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaYELLOW OCTOPUS TECHNOLOGIES
Data rejestracji 16 paź 2018 (6 lat temu) 16 paź 2018
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GROMADZKA, 5, SOKOŁÓW, 05-806, SOKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email LUKASZROMANOWSKI@O2.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)MAJA OSTROWSKA
Beneficjent
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
Beneficjent
JACEK ROMAN OSTROWSKI
Beneficjent
JACEK ROMAN OSTROWSKI
zgłaszający - inny
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
Wspólnik
2018-10-16
2023-01-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
YELLOW OCTOPUS FASHION LIMITED
Wspólnik
2019-08-29
2020-09-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-09-14
2023-01-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
38590835600000
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
Likwidator
2022-02-14
2023-01-18
MAJA OSTROWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ UDZIAŁ W SPÓŁCE YELLOW OCTOPUS TECHNOLOGIES
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK ROMAN OSTROWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ UDZIAŁ W SPÓŁCE YELLOW OCTOPUS TECHNOLOGIES
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ TADEUSZ ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-16
2022-02-14
2018-10-16
2018-11-07
F&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-07
2019-05-14
R&T TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-14
2019-08-29
YELLOW OCTOPUS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-08-29
2022-02-14
YELLOW OCTOPUS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-16
2019-05-14
ALEJA JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2019-09-13
2020-11-09
UL. PUŁAWSKA, 228, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie