KRS 0000837037
NIP7010978685
REGON38591295500000
NazwaVERITAS ZETA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVERITAS ZETA LTD
Data rejestracji 10 kwi 2020 (4 lata temu) 10 kwi 2020
Data usunięcia 04 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 58, WARSZAWA, 00-545, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJISYLWIA JULIA BIERUT
Beneficjent
SYLWIA JULIA BIERUT
zgłaszający - inny
VERITAS ZETA LTD
Wspólnik
2020-04-10
2022-07-04
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ TOPORNICKI
Wspólnik
2020-04-10
2021-12-01
PHILIP WALTER
Wspólnik
2020-04-10
2021-12-01
1976-03-06
SYLWIA JULIA BIERUT
Wspólnik
2022-03-14
2022-07-04
MARCIN PIOTR WYSOCKI
Wspólnik
2020-04-10
2022-03-14
MICHAŁ ŻYNIEWICZ
Prokurent
2020-04-10
2022-04-22
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
SYLWIA JULIA BIERUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE JEDYNIE (KOMPLEMENTARIUSZOWI). JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO VERITAS ZETA LTD Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE DYREKTOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. FUNKCJĘ DYREKTORA PEŁNI SYLWIA BIERUT.
VERITAS ZETA LTD
Członek Organu Reprezentacji
2020-04-10
2022-07-04
2020-04-10
2022-04-22
UL. POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie